其他
一步一进益,金牛固收团队的前进之路
2021、2022、2023年,兴证全球基金连续3年荣膺“固定收益投资金牛基金公司”奖。一步一进益,本文走近兴证全球金牛固收团队的点滴前进之路。
18载步履不停
以市场需求为始,产品线日渐完备
图:过往10年兴证全球固收团队
管理规模及持有人户数
规模增长或许是一种结果,但不是目标。“我们不追求做大,而是希望根据市场需求来发展,目标是不断满足各类投资者的配置需求。”兴证全球基金副总经理兼固定收益部总监、专户投资部总监、基础设施投资部总监、投资经理陈锦泉表示。
数据来源:兴证全球基金,截至2024年6月30日
步步进益
风控为先,精细化管理赋力投资
金牛数据来源:《中国证券报》,连续3年固收金牛公司奖颁奖年份:2021,2022,2023。公司债券投资管理能力排名来源:银河证券,截至2024年二季度。产品评级数据来源于证监会认可的基金评价机构,银河证券、天相投顾、上海证券数据截至2024年二季度,海通证券数据截至2024年4月26日,济安金信数据截至2024年3月31日。
业绩表现背后,或许也是投研理念的一种映射。
团队协作,远行共往
兴证全球朱喆丰:为学日益,兼收并蓄
截至2024年6月30日,兴证全球固定收益团队拥有14名基金经理、3名投资经理。从业经历和投资经历如下:
陈锦泉:1999年7月-2001年4月,就职于华安证券证券投资总部(上海),任投资经理一职;2001年5月-2005年5月,就职于平安保险资产营运中心组合管理部任投连账户组合经理/传统账户组合经理助理;2005年5月-2010年8月,就职于平安资产管理公司投资管理部任副总经理一职。2010年8月加入兴业全球基金管理有限公司,2011年5月至2015年2月担任兴全绿色投资股票型基金(LOF)基金经理,现任公司副总经理、固收部总监、专户部总监、基础设施投资部总监、投资经理。
张睿:2005年6月-2007年6月,就职于红顶金融工程研究中心任金融工程部主管;2007年6月-2010年12月,就职于申万研究所宏观研究部任高级分析师。2010年12月至今,就职于兴证全球基金,历任兴证全球基金管理有限公司研究员、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金基金经理、兴全添利宝货币市场基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任兴全固定收益部副总监、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理(2015年11月2日至今)、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月20日至今)、兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理(2023年7月5日至今)。
翟秀华:2009年9月-2010年3月,就职于毕马威华振会计师事务所;2010年4月-2014年6月,就职于泰信基金管理有限公司,任交易总监助理;2014年7月至今,就职于兴证全球基金,历任研究员及基金经理助理、兴全稳泰基金、兴全天添益基金、兴全兴泰定期开放基金基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监、兴全添利宝货币市场基金基金经理(2016年3月17日至今)、兴全稳益债券型证券投资基金基金经理(2017年5月4日至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月16日至今)、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年7月8日至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年9月10日至今)、兴证全球兴裕混合型证券投资基金基金经理(2023年7月24日至今)、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月11日起至今)、兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年7月1日起至今)。
刘琦:2008年7月-2011年4月,就职于嘉实基金任研究员、基金经理助理;2011年5月-2012年6月,就职于嘉实国际资产管理有限公司,任助理副总裁;2012年7月-2015年6月,就职于易方达基金,任固定收益部基金经理;2015年7月-2020年2月,就职于工银瑞信基金,任固定收益部基金经理;2020年3月-2022年9月,就职于光大理财,任固定收益部总监。现任兴证全球基金固定收益部副总监、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月24日至今)、兴证全球兴晨六个月持有混合型证券投资基金基金经理(2023年8月1日至今)。
陈玲:2009年7月至2015年1月,就职于国信证券,任行业研究员。2015年2月9日加入兴证全球基金,2016年9月5日起任专户投资经理。 王帅:2013年7月-2016年4月,就职于中国人寿资产管理有限公司,任职投资经理助理;2016年4月-2017年8月,就职于西部证券股份有限公司,任职投资经理;历任兴全兴泰定期开放债券型发起式基金基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理(2018年1月4日起)、兴全恒裕债券型证券投资基金基金经理(2019年3月12日起)、兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金经理(2023年10月24日起)、兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年11月14日起)。
谢芝兰:2012年7月加入信诚基金管理有限公司,历任交易员,2014年8月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员,2015年8月13日任基金经理助理,现任兴全货币市场基金基金经理(2016年4月22日至今),兴证全球恒惠30天持有基金经理(2021年6月2日至今)。
王健:2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、兴全稳益债券型证券投资基金基金经理。现任兴全天添益货币市场基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2023年9月11日至今)、兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年11月14日起)。
邓娟:2015年6月加入兴全基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)。
季伟杰:2012年7月-2014年7月,就职于天津银行股份有限公司,任职博士后研究员;2014年8月-2017年3月,就职于中信建投证券股份有限公司,任职研究发展部分析师;2017年4月至今,就职于兴证全球基金管理有限公司,2017年6月23日任基金经理助理,历任兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月25日起至今)、兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年8月3日起至今)、兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月13日起至今)、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理(2023年4月25日至今)、兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2024年4月15日起至今)、兴全稳益债券型证券投资基金基金经理(2024年7月1日至今)。
田志祥:2015年7月加入兴证全球基金管理有限公司,历任兴证全球基金管理有限公司研究员,2019年3月25日任投资经理助理,2020年3月27日任投资经理,现任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年7月3日起至今)、兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年12月8日起至今)、兴证全球恒信债券型证券投资基金基金经理(2022年11月9日起至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月11日起至今)。
朱喆丰:2017年2月-2018年5月就职于长盛基金管理有限公司,任职可转债研究员;2018年5月加入兴证全球基金,历任可转债研究员,2021年8月23日任兴全可转债基金基金助理。现任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理(2022年3月1日至今)、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月24日至今)。
石广翔:2015年6月至2016年12月,摩根大通中国,任职分析师。2017年1月至2018年6月,平安资产管理有限公司,任职高级分析师。2018年6月21日加入兴证全球基金,历任研究员、基金经理助理、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月11日起至今)、兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年7月1日起至今)。
斯子文:历任兴证证券资产管理有限公司固定收益部债券研究员,永赢基金管理有限公司历任固定收益研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理助理和绝对收益投资部投资经理助理。现任兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理(2024年4月16日起至今)、兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金经理(2024年6月25日起至今)。
虞淼:2010年1月-2012年6月,就职于兴业证券研究所,任房地产行业研究员;2012年7月至今,就职于兴证全球基金管理有限公司,担任研究员、专户投资经理(2017年2月7日-2018年3月14日)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(2018年3月15日-2019年1月15日)、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年7月8日至2021年12月20日),现任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理(2019年1月16日至今)、兴证全球兴益债券型证券投资基金基金经理(2022年8月11日至今)。
徐留明:2013年3月至2014年9月,就职于国联证券股份有限公司,2014年9月至2020年3月,就职于兴业证券股份有限公司,2020年4月至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。现任兴全恒益债券型证券投资基金基金经理(2021年12月20日起至今)、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年1月4日至今)。
葛兴浪:2018年4月加入兴证全球基金,现任固定收益部投资经理。2018年4月起任兴证全球基金债券交易员;2019年2月起任兴证全球基金固收研究员;2023年1月起任兴证全球基金投资经理助理;2024年2月起任兴证全球基金投资经理。
风险提示:历史数据不代表未来表现和收益承诺,基金收益有波动风险;数据仅供参考,不作为对个别基金的推介。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。过往业绩并不预示未来,基金收益有波动风险。基金投资须谨慎,请审慎选择。